Cómo hacer problemas de matemáticas en tu cabeza a la velocidad del rayo

Cómo hacer problemas de matemáticas en tu cabeza a la velocidad del rayo

las personas que son increíblemente rápidas para resolver problemas matemáticos en sus cabezas pueden parecer más inteligentes que otras personas, pero eso probablemente no sea cierto. Probablemente, ellos conocen algunos trucos de matemáticas mentales. Puedes aprender estos simples trucos, que te ayudarán en la escuela y en el mundo exterior, porque no siempre tendrás una calculadora a tu lado en la que confiar.

    aplica la regla de multiplicar números de dos dígitos por 10, lo que indica que puedes simplemente agregar un cero al final de cualquier número para encontrar rápidamente el resultado de ese número por 10 (por ejemplo: 10 x 12 = 120), para multiplicar números de dos dígitos por 11, por ejemplo, 32 x 11 = 352. calcule el resultado en su cabeza sumando los números primero y último del número que se multiplicará por 11 juntos y colocando ese resultado en el medio. por ejemplo, 3_ (3 + 2) 2 = 352. si el número del medio da como resultado un número de dos dígitos, agregue el primer número al comienzo de la ecuación y deje el segundo número en el centro. por ejemplo, 88 x 11 = 8 (8 + 8) _8 = (8 + 1) _6_8 = 968.

    calcula el cuadrado de un número de dos dígitos que termina en 5 rápidamente en tu cabeza multiplicando el primer dígito por ese dígito más 1 y luego sumando 25 al final del número. por ejemplo, 45 x 45 = 4 x 5_25 = 2025.

    calcula el resultado de cualquier número multiplicado por 5 con este simple truco. Toma cualquier número, divídelo por la mitad y considera el resultado. si el número está completo, como el número 4, lo que significa que el resultado no tiene un lugar decimal seguido de números adicionales, como 4.443, agregue 0 al final de su resultado para obtener su respuesta. Si el resultado no es un número entero sino un número con un resto, ignore el resto y agregue 5 al final del resultado. por ejemplo, 2680 x 5 = 2680/2 y luego sume 5 o 0, en este caso, 0, por lo que el resultado es 13,400. o, otro ejemplo es: 5889 x 5 = 5889/2 y luego 5 o 0, en este caso 5. suelte el resto y agregue 5 para que 2944.5 se convierta en 29,445.

    calcule rápidamente una propina del 15 por ciento sobre cualquier cantidad al dividir la cantidad total por 10 y al agregar la mitad de ese número al resultado. por ejemplo, 15 por ciento de $ 50 = (50/10) + (50/10) / 2 = $ 5 + $ 2.50 = $ 7.50.

    Usa la subdivisión para calcular rápidamente grandes números en tu cabeza. por ejemplo, si tiene que encontrar el resultado de 32 x 125, divida el primer número por la mitad y multiplique el segundo número por dos hasta que tenga un problema fácil de resolver (16 x 250; 8 x 500; 4 x 1000 = 4,000 ).



Continuar Leyendo >

Articulos relacionados a la energia